BLAENAFON HERITAGE GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
a.1 To advance education of the public in the history of Blaenavon a.2 To promote, support and assist in the preservation of artifacts to achieve a.1. a.3.To carry out such other charitable purposes for the benefit of those living or working in the benefit area as the trustees in their absolute discretion from time to time decide.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Torfaen
Llywodraethu
- 17 Chwefror 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS STANLEY HUISH | Cadeirydd | 26 April 2013 |
|
|
||||
Michael John Parry | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Terrence Lloyd Evans | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
JANET REGINA JONES CPEA | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||
RICHARD GEORGE ROYNON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLYN THOMAS PROBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.70k | £8.57k | £408 | £19.78k | £10.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.32k | £3.80k | £4.03k | £2.82k | £1.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 NOVEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY OF BLAENAFON 2) TO PROMOTE, SUPPORT AND ASSIST IN THE PRESERVATION OF ARTEFACTS TO ACHIEVE C.1 3) TO CARRY OUT SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THOSE LIVING OR WORKING IN THE BENEFIT AREA AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DECIDE;
Maes buddion
BLAENAFON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Blaenavon Community Museum
Blaenavon Workmen's Hall
High Street
BLAENAVON
Torfaen
NP4 9PT
- Ffôn:
- 01495790991
- E-bost:
- blaenavonmuseum@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window