NARWHAL INUIT ART EDUCATION FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing an educational resource on the traditions, religion and culture of the Inuit (including Canadian & Greenlandic) specifically through their contemporary Art, eliminating stereotypes. This is done through audio and visual facilties including a large library resource and touring exhibitions in cooperation with SPRI Cambridge.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 17 Mai 1999: Cofrestrwyd
- 09 Ebrill 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- NIAEF (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2005 | 30/11/2007 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | 31/10/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.78k | £1.25k | £1.54k | £5.06k | £8.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £522 | £700 | £1.16k | £1.24k | £3.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2010 | 21 Gorffennaf 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2009 | 31 Hydref 2010 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13TH NOVEMBER 1997, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 18TH JANUARY 1999
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN ALL ASPECTS OF INUIT LIFE, INCLUDING, WITHOUT LIMIT, ITS TRADITIONS, RELIGIONS, SOCIAL STRUCTURE AND RELATIONSHIP WITH ITS ENVIRONMENT (INCLUDING WITHOUT LIMIT THROUGH ART) AND THE PROVISION OF A COLLECTION 0F HISTORICAL OR CONTEMPORARY INUIT ART, CLOTHING AND, WITHOUT LIMIT, OTHER ITEMS RELATING TO INUIT LIFE (COLLECTIVELY "THE INUIT ARTEFACTS")
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window