Hanes ariannol KENTON SCHOOL PARENTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1074323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.55k £4.96k £3.21k £3.21k £9.86k
Cyfanswm gwariant £15.20k £4.16k £3.99k £3.99k £6.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.50k N/A N/A N/A N/A