Hanes ariannol THE HEMERDON RECREATION CLUB

Rhif yr elusen: 1074563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.14k £20.89k £19.51k £12.79k £10.48k
Cyfanswm gwariant £9.48k £19.50k £19.03k £14.11k £7.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £1.33k N/A N/A