THE PETER SHALSON FAMILY CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To apply or allocate the capital and income of the trust for the benefit of such charities as the Trustees may from time to time in their absolute discretion select.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Ionawr 1999: Cofrestrwyd
- 07 Gorffennaf 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2006 | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £619.63k | £229.23k | £254.28k | £0 | £718 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11m | £615.97k | £234.08k | £110.66k | £3.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2010 | 18 Mehefin 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2010 | 18 Mehefin 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2009 | 26 Ebrill 2010 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2009 | 26 Ebrill 2010 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2008 | 04 Chwefror 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2008 | 04 Chwefror 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2007 | 11 Ebrill 2008 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2007 | 13 Chwefror 2008 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2006 | 29 Mawrth 2010 | 1148 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2006 | 11 Ebrill 2008 | 431 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 2ND DECEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT. PROVIDED THAT THE TRUSTEES MAY AT THEIR ABSOLUTE DISCRETION FOR THE PERIOD OF TWENTY ONE YEARS FROM THE DATE OF THIS DEED INSTEAD OF APPLYING THE INCOME OF THE CHARITY IN ANY YEAR ACCUMULATE ALL OR ANY PART OF SUCH INCOME AT COMPOUND INTEREST BY INVESTING THE SAME AND THE RESULTING INCOME IN ANY OF THE AUTHORISED INVESTMENTS AND HOLD THE SAME AS AN ACCRETION TO AND AS PART OF THE CAPITAL OF THE CHARITY WITHOUT PREJUDICE TO THEIR RIGHT TO APPLY THE WHOLE OR ANY PART OF SUCH ACCUMULATED INCOME IN ANY SUBSEQUENT YEAR AS IF THE SAME WERE INCOME OF THE CHARITY ARISING IN THE THEN CURRENT YEAR
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window