MIDDLETON-IN-TEESDALE EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to award financial assistance to 16 - 21 year old students in the parish of Middleton-in-Teesdale
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Durham
Llywodraethu
- 25 Ionawr 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Miller | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|||||||||
Alan Thompson | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||||||
Barbara Graham Moore | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||||||
RICHARD BELL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £791 | £1.08k | £1.02k | £1.20k | £1.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £250 | £0 | £1.00k | £1.00k | £1.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Tachwedd 2024 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Hydref 2024 | 337 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mawrth 2021 | 142 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 11 MARCH 1954 AS AMENDED BY RESOLUTIONS DATED 21 JUNE 2006 AND 30 MAY 2008
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS RESIDENT IN THE ANCIENT PARISH OF MIDDLETON-IN-TEESDALE EXHIBITIONS TENABLE AT ANY SECONDARY SCHOOL, TRAINING COLLEGE FOR TEACHERS, UNIVERSITY, OR OTHER INSTITUTION OF FURTHER EDUCATION APPROVED BY THE TRUSTEES, TO BE AWARDED UNDER RULES TO BE MADE BY THE TRUSTEES FINANCIAL ASSISTANCE, OUTFITS, CLOTHING, TOOLS, INSTRUMENTS OR BOOKS TO ENABLE BENEFICIARIES ON LEAVING SCHOOL, UNIVERSITY OR ANY OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT, TO PREPARE FOR, OR TO ASSIST THEIR ENTRY INTO, A PROFESSION, TRADE OR CALLING OTHERWISE PROMOTING EDUCATION, INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING
Maes buddion
MIDDLETON-IN-TEESDALE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE VICARAGE
1 Greta Place
Middleton-in-Teesdale
BARNARD CASTLE
DL12 0RD
- Ffôn:
- 01833641302
- E-bost:
- alisonwallbank59@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window