ymddiriedolwyr AUDIO DESCRIPTION ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1084230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Yusuf Ali Osman | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Cara Sian Edney | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Patricia Clair Hodson | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Rosalyn Carol Chalmers | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Oskar White | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Dr Karen Limper-Herz | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Veronika Hyks | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Andrew James Sharp | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Edward Ellis Copisarow | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|||||
TIMOTHY JAMES CALVERT | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.