Hanes ariannol FRIENDS OF SIR ROBERT HITCHAM SCHOOL ( DEBENHAM )

Rhif yr elusen: 1073121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £945 £4.28k £3.49k £3.36k £5.36k
Cyfanswm gwariant £761 £1.62k £8.65k £1.53k £3.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A