Hanes ariannol WORD OF FAITH CHRISTIAN MINISTRIES - LONDON

Rhif yr elusen: 1074887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £34.73k £32.19k £23.86k £11.59k £16.44k
Cyfanswm gwariant £25.27k £27.91k £24.08k £12.50k £17.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A