Hanes ariannol THE CORNFORTH PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1075510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £358.62k | £424.34k | £481.01k | £367.42k | £485.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £384.89k | £403.93k | £360.48k | £422.42k | £423.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £108.38k | £72.63k | £36.96k | £82.06k | £60.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £85.77k | £104.63k | £149.20k | £88.83k | £222.43k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.