ymddiriedolwyr SOUTHEND WEST DIVISION GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1073077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rosalyn jones | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||||
Jacqui Hendle | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||||
Karen Hawkins | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||||
Jo Brown | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||||
Amanda Gardner | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|||||||
Colin Haddow | Ymddiriedolwr | 01 September 1999 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.