Hanes ariannol CHRIST CHURCH GARDENS YOUTH AND COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1074018
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £76.25k £23.12k £32.90k £39.78k £37.26k
Cyfanswm gwariant £37.24k £32.36k £33.57k £45.09k £43.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A