Hanes ariannol BREAKTHROUGH U.K. LTD
Rhif yr elusen: 1078009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £591.89k | £407.29k | £533.08k | £569.26k | £727.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £649.79k | £487.10k | £430.29k | £608.17k | £591.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £233.19k | N/A | £19.73k | N/A | £146.24k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £187.51k | N/A | £19.73k | N/A | £189.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | £8.46k | £6.69k | £2.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £91.40k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £498.09k | N/A | £522.37k | £562.07k | £723.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.40k | N/A | £2.26k | £498 | £1.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £620.93k | N/A | £423.66k | £606.85k | £588.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.87k | N/A | £851 | £0 | £1.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.60k | N/A | £2.25k | £2.25k | £8.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £5.78k | £1.32k | £1.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.