THE RALPH AND MERIEL RICHARDSON FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The support of established actors and actresses and their families who are experiencing seriously hard times.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
- THE RICHARDSON FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN EAGLES | Cadeirydd | 29 November 1999 |
|
|||||||
Frederick Samson Morice Fox | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||||
Anthony Hyams | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|||||||
Nickolas Grace | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||||
MARJORIE EAGLES | Ymddiriedolwr | 29 November 1999 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.57k | £42.70k | £43.50k | £66.01k | £102.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.22k | £24.96k | £29.05k | £31.22k | £25.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 25 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 16 Mai 2024 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 16 Mai 2024 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 07 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 07 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 28 Mawrth 2022 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 28 Mawrth 2022 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 22 Ebrill 2021 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 22 Ebrill 2021 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLE SOF ASSOCIATION INCORPORATED 20TH NOVEMBER 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25 FEB 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16 NOV 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20 JAN 2010
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF BRITISH ACTORS AND ACTRESSES WHO HAVE PROFESSIONALLY PRACTISED OR CONTRIBUTED TO THE THEATRICAL ARTS (ON STAGE RADIO OR TELEVISION) AND THEIR SPOUSES AND CHILDREN.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
107 FROGNAL
LONDON
NW3 6XR
- Ffôn:
- 02075295420
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
sirralphrichardson.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window