Ymddiriedolwyr NORTH SURREY COMMUNITY COUNSELLING PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1076244

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teresa Jeannette Collins | Cadeirydd | 24 August 2021 |
|
|
||||
Katherine Mary Lewis | Ymddiriedolwr | 15 April 2025 |
|
|
||||
Alan Ritchie | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Margaret Hicks | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Angela Rayner | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Mary Davies | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
SUZANNE DOERR | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.