WHITTINGTON CASTLE PRESERVATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preservation of ancient building and grounds-interpretation to public at large. Charity events connected with the site.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
24 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 26 Ebrill 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Tan | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Edward Hamilton-Hill | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
SARAH THURSFIELD | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
THE LADY NEWBOROUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS A HAMILTON-HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.42k | £156.74k | £259.12k | £225.44k | £234.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.88k | £53.88k | £228.14k | £173.92k | £263.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £24.52k | £39.18k | £7.29k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 DECEMBER 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25 JANUARY 1999. AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 22 JULY 2002.
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF THE PARISH OF WHITTINGTON, SHROPSHIRE AND OF THE NATION ("THE BENEFICIARIES"), THE HISTORIC, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION HERITAGE THAT MAY EXIST IN AND AROUND THE PARISH OF WHITTINGTON, SHROPSHIRE ("THE AREA OF BENEFIT") IN BUILDINGS (INCLUDING ANY BUILDING AS DEFINED IN SECTION 336 OF THE TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990) OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST, THE RESTORATION, RENOVATION AND CONSERVATION OF GARDENS, PARKLAND, PLANNED LANDSCAPES AND ESTATES DIRECTLY RELATED TO SUCH BUILDINGS, INCLUDING BUT WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING ACQUIRING, RENOVATING, AND RESTORING AND UTILISING FOR THE BENEFIT OF THE BENEFICIARIES THE STRUCTURE, CURTILAGES, SITE AND ENVIRONS OF WHITTINGTON CASTLE, WHITTINGTON, SHROPSHIRE AND TO EDUCATE THE GENERAL PUBLIC IN THE GEOGRAPHY, HISTORY, NATURAL HISTORY, ARCHITECTURE AND ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THE AREA OF BENEFIT ("THE OBJECTS")
Maes buddion
THE PARISH OF WHITTINGTON, SHROPSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Whittington Castle Preservation Tru
TRUST
Whittington Castle
Castle Street
Whittington
OSWESTRY
- Ffôn:
- 01691662500
- E-bost:
- info@whittingtoncastle.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window