DISABILITY GYMNASTICS UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Disability Gymnastics-London is a regional governing body under British Gymnastics and deals with all matters concerning gymnasts with disabilities within the greater London area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 14 Ebrill 1999: Cofrestrwyd
- DISABILITY GYMNASTICS-LGF (Enw gwaith)
- DISABILITY GYMNASTICS - LONDON (Enw blaenorol)
- LONDON GYMNASTIC FEDERATION - GYMNASTICS AND MOVEMENT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES (LGF - GMPD) (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAY SALTER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kathleen Anne McNeill | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
david Balmer | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
YVONNE ARNOLD OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULINE BALMER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.19k | £1 | £209 | £4.87k | £3.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.66k | £0 | £212 | £8.08k | £6.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Gorffennaf 2024 | 253 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Rhagfyr 2020 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12/11/1998 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15/06/2012 as amended on 25 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN PROVIDING RECREATIONAL FACILITIES FOR PERSONS WITH DISABILITIES AND IN PARTICULAR TO ORGANISE, SUPPORT AND PROMOTE PHYSICAL RECREATION AND COMPETITIVE AND NON-COMPETITIVE GYMNASTICS FOR SUCH PERSONS WHO BY REASON OF THEIR DISABILITY HAVE NEED OF SUCH FACILITIES.
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
46 Vallis Close
Poole
BH15 1XZ
- Ffôn:
- 01202665090
- E-bost:
- dave.balmer46@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window