ymddiriedolwyr PORTSMOUTH ROYAL MARITIME CLUB
Rhif yr elusen: 1073167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Clark | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Paul Anthony Quinn | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|||||
Charlotte Mary Steelsmith | Ymddiriedolwr | 22 February 2019 |
|
|||||
Michael John Massey | Ymddiriedolwr | 22 February 2019 |
|
|||||
Michael John Dawe | Ymddiriedolwr | 27 November 2015 |
|
|||||
Patricia Geraldine Howse | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.