Ymddiriedolwyr THREE BRIDGES FREE CHURCH
Rhif yr elusen: 1074518

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK PASH | Cadeirydd | 24 April 2018 |
|
|
||||
KEN KWOK KIN CHIU | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
DAVID FRANCIS PARKER | Ymddiriedolwr | 28 January 2024 |
|
|
||||
Yuri Lourenco Vidal | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rev PETER DAVID TAYLOR | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Steven Robert Collingham | Ymddiriedolwr | 08 June 2019 |
|
|
||||
ROBERT PAUL CRANFIELD | Ymddiriedolwr | 24 October 2012 |
|
|
||||
GRAHAM RICHARD BELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.