Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau BIRMINGHAM COMMUNITY HEALTHCARE NHS TRUST GENERAL CHARITY
Rhif yr elusen: 1069427-3
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 18 MARCH 1997 AND STATUTORY INSTRUMENT NO 1791 DATED 22 AUGUST 1997 AND SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 8 DECEMBER 1998, 11 MARCH 2002 AND 14 JANUARY 2004
AS AMENDED ON 23/04/2015
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE NATIONAL HEALTH SERVICE WHOLLY OR MAINLY FOR THE COMMUNITY SERVICES
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 06 Ionawr 1999: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- COMMUNITY SERVICES GENERAL CHARITY (Enw blaenorol)
- SOUTHERN BIRMINGHAM COMMUNITY SERVICES GENERAL CHARITY (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.