Hanes ariannol KIVETON PARK AND WALES COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST

Rhif yr elusen: 1075184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £151.05k £184.20k £143.54k £110.23k £183.28k
Cyfanswm gwariant £104.78k £132.41k £117.55k £124.15k £162.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.47k £18.88k N/A N/A