ROYAL SCOTTISH COUNTRY DANCE SOCIETY ROYAL LEAMINGTON SPA BRANCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scottish Country Dance classes for all ages.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 16 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRIE JOHN SIMCOCK | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nigel Charles Sharp | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Julie Austin | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Alex Vidiella Badell | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Rae Witheridge | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Jane Lewis | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||
ANNE HEMPHILL LYNCH | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|
||||
PATRICIA MARY ROWE | Ymddiriedolwr | 18 June 2011 |
|
|
||||
MARGARET BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.64k | £1.16k | £1.34k | £3.33k | £4.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.06k | £1.37k | £1.30k | £3.15k | £3.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 MAY 1997
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE AREA OF LEAMINGTON SPA AND ITS NEIGHBOURHOOD, HEREINAFTER CALLED "THE DISTRICT" IN TRADITIONAL SCOTTISH COUNTRY DANCING, IN PARTICULAR BY: (A) PRESERVING AND FURTHERING THE PRACTICE OF TRADITIONAL SCOTTISH COUNTRY DANCES. (B) PROVIDING OR ASSISTING IN PROVIDING INSTRUCTION IN THE DANCING OF SCOTTISH COUNTRY DANCES (C) PROMOTING THE ENJOYMENT AND APPRECIATION OF SCOTTISH COUNTRY DANCING AND MUSIC BY ANY SUITABLE MEANS.
Maes buddion
LEAMINGTON SPA AND ITS NEIGHBOURHOOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 REGENT STREET
LEAMINGTON SPA
CV32 5HW
- Ffôn:
- 07734 036 004
- E-bost:
- MBAKER@PSSLTD.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window