Hanes ariannol NETHERTHORPE AND UPPERTHORPE COMMUNITY ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1077083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.76m | £1.70m | £2.50m | £2.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.47m | £1.65m | £1.66m | £2.23m | £2.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £583.43k | £1.12m | £773.48k | £1.44m | £1.41m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £106.38k | £80.00k | £185.50k | £221.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.80k | £771 | £229.15k | £79.61k | £496 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.48k | £25.03k | £1.63k | £14.81k | £432 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17m | £1.69m | £1.43m | £2.36m | £1.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.53k | £44.00k | £43.76k | £45.99k | £42.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £420.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.46m | £1.65m | £1.66m | £2.23m | £2.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.65k | £11.37k | £11.07k | £11.57k | £15.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £9.19k | £18.80k | £166.00k | £123.53k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £6.96k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.