ymddiriedolwyr NETHERTHORPE AND UPPERTHORPE COMMUNITY ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1077083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Charlotte Smith | Cadeirydd | 04 November 2019 |
|
|||||
Adam Butcher | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Ruth Womack | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Kelly Daubney | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|||||
Simon Jones | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
Jean Alison Grist | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
Kathryn Mudge | Ymddiriedolwr | 06 September 2013 |
|
|
||||
DAVID THORNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ABDUL RAHMAN ABDULRUB | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.