Hanes ariannol SEDBERGH SCHOOL
Rhif yr elusen: 1080672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.71m | £17.90m | £17.88m | £21.95m | £25.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.98m | £18.30m | £18.73m | £21.45m | £24.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.03m | £555.17k | £18.65k | £16.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £498.00k | £1.50m | £1.12m | £533.00k | £1.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.82m | £630.00k | £897.00k | £1.40m | £2.10m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.35m | £15.68m | £15.80m | £19.96m | £21.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46.00k | £53.00k | £33.00k | £41.00k | £233.00k | |
|
Incwm - Arall | £4.00k | £31.00k | £33.00k | £18.00k | £16.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.31m | £17.22m | £17.65m | £19.93m | £22.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.67m | £1.08m | £1.08m | £1.52m | £2.10m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.00k | £18.00k | £13.00k | £26.00k | £19.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £22.00k | £23.00k | £24.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.