ymddiriedolwyr SWANLEY VILLAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1074573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR VIVIAN ARTHUR RAMSEY | Cadeirydd | 22 June 1998 |
|
|||||
Maria Leanne Gradidge | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|
||||
Brenda Rose Rowland | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Sally Anne Leach | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
Geoffrey Alan Lees | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|
||||
ROBERT DAVID WALLIS | Ymddiriedolwr | 21 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.