Hanes ariannol LEICESTERSHIRE LEICESTER AND RUTLAND HEADWAY
Rhif yr elusen: 1074011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £188.35k | £265.12k | £258.33k | £232.08k | £183.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £186.41k | £197.95k | £241.40k | £235.76k | £230.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £53.94k | £58.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £122.03k | £20.17k | £13.08k | N/A | £20.92k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.