Hanes ariannol CROFTLANDS TRUST
Rhif yr elusen: 1074684
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.50m | £4.39m | £4.51m | £4.34m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.23m | £4.08m | £4.60m | £4.63m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.52m | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.07m | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.39k | £1.31k | £2.36k | £85 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £31.54k | £42.32k | £36.11k | £33.99k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.47m | £4.34m | £4.47m | £4.30m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.55k | £3.97k | £4.21k | £3.77k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.17m | £4.01m | £4.53m | £4.49m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.90k | £29.11k | £32.93k | £126.76k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.