HELENA KENNEDY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting disadvantaged college leavers wishing to enter higher education and promoting progression to graduate employment. We do this through bursaries, skills training, mentoring and providing work placement opportunities. By promoting wider participation in higher education and fair access to the graduate professions we help students to overcome social injustice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Ebrill 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1099110 THE TRIBAL GROUP FOUNDATION
- 17 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
- HELENA KENNEDY BURSARY SCHEME (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JULIE MILLS | Cadeirydd | 18 October 2018 |
|
|
||||
Rachael Shimmin | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Philip Le Feuvre | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Mark Cooper | Ymddiriedolwr | 28 October 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Hess | Ymddiriedolwr | 28 October 2018 |
|
|
||||
Iandra McCallum Tchoudnowsky | Ymddiriedolwr | 28 October 2018 |
|
|
||||
Mica Jayne Jones | Ymddiriedolwr | 28 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200.49k | £317.75k | £281.64k | £450.18k | £462.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £238.67k | £237.86k | £241.97k | £279.61k | £315.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 14 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 10 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 10 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 05 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 05 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 NOVEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PROVISION OF FURTHER AND HIGHER EDUCATION IN ONE OR MORE OF THE FOLLOWING WAYS (1) IN AWARDING SCHOLARSHIPS, EXHIBITIONS, BURSARIES OR MAINTENANCE ALLOWANCES TO STUDENTS FROM FURTHER EDUCATION SECTOR COLLEGES WHO WISH TO UNDERTAKE A HIGHER EDUCATION PROGRAMME AT A UNIVERSITY OR COLLEGE IN THE UNITED KINGDOM AND WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE (2) IN PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE IN THE FORM OF A ONE OFF BURSARY PAYABLE TO A STUDENT DURING THE FIRST YEAR OF HIS OR HER HIGHER EDUCATION COURSE (3) IN MAKING A CONTRIBUTION TOWARDS THE TUITION FEES AND/OR THE MAINTENANCE COSTS OF STUDENTS WHO WISH TO PROGRESS FROM FURTHER EDUCATION COLLEGES INTO A HIGHER EDUCATION PROGRAMME (4) OTHERWISE IN FURTHERING THE EDUCATION OF SUCH PERSONS
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
South and City College Birmingham
Handsworth Campus
The Council House
Soho Road
Birmingham
B21 9DP
- Ffôn:
- 0121 644 2406
- E-bost:
- enquiries@hkf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window