Dogfen lywodraethu BERKSHIRE AUTISTIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1076217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/04/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/12/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 OCT 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 DEC 2016 as amended on 06 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SCHOOL AGE AND PRE-SCHOOL AGE CHILDREN AND ADULTS SUFFERING FROM AUTISM, AUTISTIC-RELATED PROBLEMS AND CHALLENGING BEHAVIOUR AND RESIDENT IN BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE, OXFORDSHIRE AND MILTON KEYNES AND SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BERKSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.