Hanes ariannol Ufi VocTech Trust
Rhif yr elusen: 1081028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £909.58k | £533.00k | £366.00k | £557.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.78m | £6.71m | £4.98m | £4.86m | £5.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.17m | £909.58k | £533.00k | N/A | £557.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.38m | £6.11m | £3.57m | N/A | £4.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £393.00k | £596.04k | £1.41m | N/A | £560.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £104.00k | £112.49k | £96.00k | N/A | £133.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.71m | £4.59m | £2.36m | N/A | £2.82m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £311.00k | £521.86k | £1.18m | N/A | £471.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.