Ymddiriedolwyr The Royal Corps of Army Music Trust
Rhif yr elusen: 1073432

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major General David James Eastman MBE | Cadeirydd | 06 September 2021 |
|
|
||||
Nicky Murdoch MBE | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Guy William Bennett | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Lauren Petritz-Watts | Ymddiriedolwr | 13 August 2024 |
|
|
||||
David Andrew Barringer MVO MBE | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
David James Hatton | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Francis Roseman | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Vincent Eckerman | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Phil McEvoy | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
Nik Preston | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.