Hanes ariannol BLESSED MOTHER TERESA PARENT TEACHER FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1074504
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £3.56k £3.89k £3.07k £312 £0
Cyfanswm gwariant £4.90k £4.21k £3.31k £153 £96
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0