FRIENDS OF ST. EDMUND'S CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. The restoration, preservation, repair, maintenance, beautification and reconstruction of the fabric of St Edmund's Church, Old Costessey, Norfolk 2. To provide or assist in the provision of facilities for leisure time occupation in the interests of social welfare with the object of improving the conditions of life of the inhabitants of the area of benefit
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Norfolk
Llywodraethu
- 18 Mai 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENIS ANDREW COLLEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Judith Violet May Collen | Ymddiriedolwr | 11 February 2024 |
|
|
||||
Gillian Elizabeth Lister | Ymddiriedolwr | 11 February 2024 |
|
|
||||
Jonathan Paul Hill | Ymddiriedolwr | 19 February 2023 |
|
|
||||
Mark Nicholas Lusher | Ymddiriedolwr | 19 February 2023 |
|
|
||||
Andrew Jonathan Piesse | Ymddiriedolwr | 30 January 2022 |
|
|
||||
Anna Rozelle Platt | Ymddiriedolwr | 29 January 2017 |
|
|
||||
AVERIL GEMMELL BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.54k | £150 | £2.70k | £1.22k | £5.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.77k | £1.14k | £12.10k | £2.36k | £15.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 12 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 02 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 26 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16TH NOVEMBER 1998, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 19TH APRIL 1999
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RESTORATION, PRESERVATION, REPAIR, MAINTENANCE, BEAUTIFICATION AND RECONSTRUCTION OF THE FABRIC OF THE CHURCH OF ST.EDMUND'S AS A PLACE OF WORSHIP (B) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
OLD COSTESSEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 West End
Costessey
Norwich
NR8 5AG
- Ffôn:
- 01603744477
- E-bost:
- averilgb@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window