Hanes ariannol SOMALI POVERTY RELIEF AND RURAL DEVELOPMENT ORGANISATION (SPRRDO)
Rhif yr elusen: 1078210
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/08/2018 | 01/08/2019 | 01/08/2020 | 01/08/2021 | 01/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.65k | £3.45k | £3.63k | £3.97k | £4.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00k | £2.95k | £2.94k | £2.67k | £496 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.