Hanes ariannol CATHOLIC CHARISMATIC RENEWAL HOLY SPIRIT PRAYER GROUP

Rhif yr elusen: 1078414
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 11/01/2013 11/01/2014 11/01/2015 11/01/2016 12/01/2017
Cyfanswm Incwm Gros £8.10k £8.40k £7.40k £4.20k £4.90k
Cyfanswm gwariant £9.50k £9.60k £9.80k £9.80k £9.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A