Hanes ariannol DURHAM CHRISTIAN PARTNERSHIP

Rhif yr elusen: 1077549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (132 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £457.44k £884.32k £897.99k £825.39k £1.81m
Cyfanswm gwariant £427.90k £460.94k £548.82k £738.99k £1.21m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £137.75k £168.76k £209.22k £177.55k £1.01m
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £843.64k £772.60k £629.03k £1.54m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £193.15k £238.20k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £40.24k £123.81k £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £435 £342 £3.21k £23.78k
Incwm - Arall N/A £0 £1.25k £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £405.83k £548.82k £738.99k £1.21m
Gwariant - Ar godi arian N/A £55.11k £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £4.46k £1.95k £1.80k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0