Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN LLANBRYNMAIR
Rhif yr elusen: 1075362
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.66k | £12.27k | £13.11k | £16.89k | £17.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.23k | £12.60k | £12.25k | £15.59k | £17.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.75k | £7.49k | £9.61k | £13.92k | £16.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.