COLWINSTON COMMUNITY HALL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide community facilities and support to the villagers of Colwinston and surrounding villages
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,806 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Bro Morgannwg
Llywodraethu
- 12 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Frost | Cadeirydd | 03 November 2023 |
|
|
||||
Lynne Flux | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Conway Hawkins | Ymddiriedolwr | 29 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.88k | £18.00k | £15.89k | £12.38k | £16.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.12k | £16.33k | £5.21k | £16.59k | £22.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.40k | £14.33k | £150 | £3.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Gorffennaf 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 27 Medi 2020 | 89 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 27 Medi 2020 | 89 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 SEPTEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF COLWINSTON AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD TOGETHER DEFINED BY THE COLWINSTON COMMUNITY COUNCIL WARD WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS (FOR FURTHER DETAILS SEE CONSTITUTION)
Maes buddion
COLWINSTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50 Heol Cae Pwll
Colwinston
COWBRIDGE
Vale of Glamorgan
CF71 7PL
- Ffôn:
- 07484646604
- E-bost:
- bobgatis@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window