Hanes ariannol CROSSROADS CARE KENT
Rhif yr elusen: 1073896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.72m | £3.73m | £3.86m | £3.81m | £3.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.59m | £3.70m | £3.51m | £3.83m | £4.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.09m | £3.09m | £3.15m | £3.09m | £3.20m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £100.00k | £120.44k | £93.73k | £120.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £83.90k | £156.26k | £140.49k | £164.63k | £218.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.63m | £3.57m | £3.72m | £3.65m | £3.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.35k | £6.58k | £1.25k | £282 | £11.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £14.03k | £51.00k | £7.20k | £49.76k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.59m | £3.70m | £3.51m | £3.83m | £4.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.01k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.