Hanes ariannol HINTON CHARTERHOUSE MILLENNIUM GREEN TRUST

Rhif yr elusen: 1074672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.55k £567 £800 £815 £1.49k
Cyfanswm gwariant £1.64k £600 £720 £1.56k £838
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A