ymddiriedolwyr ROSSINGTON HALL GROUP DONCASTER RIDING FOR THE DISABLED
Rhif yr elusen: 1074139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Shaw | Cadeirydd | 14 August 2019 |
|
|
||||
Allison Richards | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|||||
Racheal Harrison | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Sara Clayton | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Sharon Greenaway | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|
||||
Craig Martin Greenaway | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|
||||
Jean Edge | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
Kate Stainthorpe | Ymddiriedolwr | 11 February 2015 |
|
|
||||
ANN JONES | Ymddiriedolwr | 01 November 1999 |
|
|
||||
MARY SHELDON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.