Hanes ariannol LOW ROW AND FEETHAM LITERARY INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1114074
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.08k £13.97k £12.25k £8.65k £36.57k
Cyfanswm gwariant £2.51k £1.57k £3.58k £9.67k £64.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k £8.10k N/A £27.01k