ymddiriedolwyr BENN PARTNERSHIP CENTRE
Rhif yr elusen: 1085125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Frank Steadman | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||||||||
Simon George Clifford Towers | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
||||||||||
Deborah Wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||||||||
Jaswinder Kaer Sanghera | Ymddiriedolwr | 20 February 2015 |
|
|
||||||||||
SONIA JOHNS | Ymddiriedolwr | 13 January 2013 |
|
|
||||||||||
KULDIP SINGH RANU | Ymddiriedolwr | 13 January 2013 |
|
|
||||||||||
Joyce Woodings | Ymddiriedolwr | 30 December 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.