Hanes ariannol THE YORK FOUNDATION FOR CONSERVATION AND CRAFTSMANSHIP
Rhif yr elusen: 1075135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (46 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.83k | £20.04k | £14.67k | £18.23k | £16.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.06k | £31.03k | £36.72k | £59.06k | £48.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.