WOOD GREEN ANIMAL SHELTER GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of the Wood Green Animal Shelter Group Riding for the Disabled Association is to provide the opportunity for riding to disabled people who might benefit in their general health and well-being in the Huntingdon area of the County of Cambridgeshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1191398 WOOD GREEN RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INC...
- 24 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
- 07 Chwefror 2023: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- WGAS RDA (Enw gwaith)
- WOOD GREEN GROUP (Enw gwaith)
- WOOD GREEN RDA (Enw gwaith)
- WOOD GREEN RDA GROUP (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.39k | £14.95k | £3.42k | £1.82k | £3.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.84k | £6.26k | £6.31k | £7.93k | £10.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 17 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 25 NOVEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE OBJECTS OF THE RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING A CHARITY REGISTERED UNDER CHARITY NUMBER 244108 ("THE ASSOCIATION") BY PROVIDING DISABLED PEOPLE WITH THE OPPORTUNITY TO RIDE AND/OR CARRIAGE DRIVE TO BENEFIT THEIR HEALTH AND WELL BEING IN THE HUNTINGDON AREA
Maes buddion
HUNTINGDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window