MARPOOL SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1074040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a school PTA who raise funds which can then be donated to benefit the children of Marpool Primary School in Exmouth. Activities include Bingo, Jumble Sales, Discos, Christmas Market and Family Fun Night with Grand Prize Draws.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £9,999
Cyfanswm gwariant: £12,503

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Chwefror 1999: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • M S A (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PAULA LEANNE HARRIS Cadeirydd 15 September 2014
Dim ar gofnod
Amy Rose Proctor Ymddiriedolwr 09 January 2024
Dim ar gofnod
Tracy Louise Wilson Ymddiriedolwr 09 January 2023
Dim ar gofnod
Abigail Emma Slater Ymddiriedolwr 11 January 2021
Dim ar gofnod
Laura Maker Ymddiriedolwr 16 November 2020
Dim ar gofnod
Lyndsey Ann Evison Ymddiriedolwr 21 September 2020
Dim ar gofnod
Sara Jones Ymddiriedolwr 21 September 2020
Dim ar gofnod
CLAIRE PARTRIDGE Ymddiriedolwr 17 September 2018
WOODBURY COMMUNITY PLAYING FIELDS
Derbyniwyd: Ar amser
PAULA ANN WILLIAMS-BASSETT Ymddiriedolwr 15 January 2018
Dim ar gofnod
AMANDA JANE CHUBB Ymddiriedolwr 15 February 2012
Dim ar gofnod
DENISE KEYWOOD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.66k £5.46k £18.26k £33.22k £10.00k
Cyfanswm gwariant £4.35k £6.43k £21.36k £5.95k £12.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 07 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 09 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 09 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 13 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 10 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 31 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Marpool Primary School
Moorfield Road
Exmouth
EX8 3QW
Ffôn:
01395268654
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael