Ymddiriedolwyr MARPOOL SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1074040

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULA LEANNE HARRIS | Cadeirydd | 15 September 2014 |
|
|
||||
Amy Rose Proctor | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Tracy Louise Wilson | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Abigail Emma Slater | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Laura Maker | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Lyndsey Ann Evison | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Sara Jones | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
CLAIRE PARTRIDGE | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|||||
PAULA ANN WILLIAMS-BASSETT | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
||||
AMANDA JANE CHUBB | Ymddiriedolwr | 15 February 2012 |
|
|
||||
DENISE KEYWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.