CORE (CORE - CALVERTON, OASIS, RESOURCES, EDUCATION)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CORE is an essential one-stop shop in the village of Calverton, Nottingham offering information, advice and guidance, education and training, leisure courses and activities like Trace Your Ancestors, tutor-led Job Club, office services, book loan, stationery supplies, Hearing Clinic, meeting rooms, Citizens Advice Bureau, Chairbased Exercise and Yoga, Chiropody, Reflexology and Family Law Service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £14,780 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2000: Cofrestrwyd
- THE CORE CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norman Granville Lord | Cadeirydd | 14 October 2020 |
|
|
||||
Peter Wallis | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Susan Baker | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Lorraine Newlove | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Margaret Burrows | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
PATRICIA DOREEN BOSWORTH | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Eva Atkin | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER ADRIAN PECK | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.64k | £90.71k | £29.68k | £128.66k | £128.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £101.97k | £93.89k | £90.77k | £105.59k | £112.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £600 | £22.64k | £11.35k | £1.73k | £14.78k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 APRIL 1998 AS AMENDED 20 APRIL 1999 AND AMENDED 20 MAY 2003
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY, ADVANCE EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES AND ASSIST IN THE PROVISION OF ANY SERVICES AND FACILITIES DEEMED IN LAW TO BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AMONGST PERSONS RESIDENT IN CALVERTON, WOODBOROUGH, OXTON, EPPERSTONE, GONALSTON, LOWDHAM AND OTHER NEARBY COMMUNITIES
Maes buddion
CALVERTON, WOODBOROUGH, OXTON, EPPERSTONE, GONALSTON, LOWDHAM AND OTHER NEARBY COMMUNITIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CALVERTON CORE CENTRE
At Calverton Working Men's Club
Collyer Road
NOTTINGHAM
NG14 6JX
- Ffôn:
- 01158470551
- E-bost:
- info@calvertoncore.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window