BRITISH ISLES BATON TWIRLING ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BATON TWIRLING TUITION AND COMPETITIONS THROUGHOUT THE YEAR
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 04 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
- 27 Chwefror 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- BIBTA (Enw gwaith)
- BRITISH ISLES MAJORETTE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2006 | 31/10/2007 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | 31/10/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.03k | £32.79k | £28.37k | £12.66k | £17.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.45k | £38.40k | £30.58k | £12.07k | £19.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2010 | 28 Gorffennaf 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2009 | 28 Gorffennaf 2011 | 331 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2008 | 28 Medi 2009 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2008 | 28 Medi 2009 | 28 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 JANUARY 1999 AS AMENDED 9 MAY 1999
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF YOUNG PERSONS RESIDENT IN THE BRITISH ISLES BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND FOR LEISURE TIME OCCUPATION IN TRAINING AND PERFORMING WITH TROUPES OF MAJORETTES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECTIVE IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
BRITISH ISLES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window